Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1988-05-04 | 1988-06-07 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1988-02-16 | 1988-04-04 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1987-11-25 | 1987-12-24 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1987-10-06 | 1987-11-08 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1987-04-27 | 1987-06-05 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1986-04-28 | 1986-06-07 23:59:00 |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1988-05-05 12:00:00 | 1988-06-07 11:59:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 1988-02-16 12:00:00 | 1988-04-04 11:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1988-02-16 12:00:00 | 1988-04-04 11:59:00 |