Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1987-08-11 | 1988-10-03 23:59:00 |
Trafikutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 |