Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
EG-delegationen | Ledamot | 1993-01-21 | 1994-10-03 23:59:00 | |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-05-08 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1988-04-08 | 1988-05-07 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-04-07 23:59:00 |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1991-09-30 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Valprövningsnämnden | Suppleant | 1995-12-21 | 1998-12-01 23:59:00 | |
Valprövningsnämnden | Ledamot | 1988-11-10 | 1995-12-20 23:59:00 | |
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Ledamot | 1991-11-19 | 1994-10-03 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 1990-10-10 | 1992-10-19 23:59:00 |