Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1989-05-10 | 1991-09-30 23:59:00 |
Konstitutionsutskottet | Suppleant | 1989-05-22 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Suppleant | 1989-05-22 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 |