Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Socialutskottet | Ledamot | 1993-03-17 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1993-03-18 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 1991-10-08 12:00:00 | 1993-03-18 11:59:00 |