Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-10-01 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1983-03-01 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1982-10-08 | 1983-02-28 23:59:00 |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1992-10-13 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1991-10-15 12:00:00 | 1992-10-15 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Europarådets svenska delegation | Ledamot | 1992-04-09 | 1994-10-03 23:59:00 |