Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1990-02-16 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1986-10-15 | 1986-11-14 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1985-11-18 | 1985-12-18 23:59:00 |
Skatteutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1990-02-16 11:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1990-02-16 11:59:00 |