Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1997-09-15 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1993-05-20 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1993-03-23 | 1993-05-19 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1992-05-16 | 1993-03-22 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1992-03-09 | 1992-05-15 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1992-03-08 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-06-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1991-04-19 | 1991-06-02 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1990-03-24 | 1991-04-18 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1990-02-12 | 1990-03-23 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1990-02-11 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-10-01 | 1982-10-04 23:59:00 |
Finansutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1997-09-15 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 1994-10-25 12:00:00 | 1995-10-10 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 1991-09-30 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 1988-10-03 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 1979-10-01 12:00:00 | 1982-10-03 11:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1979-10-01 12:00:00 | 1982-10-03 11:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1994-10-18 | 1997-09-15 23:59:00 | |
Valberedningen | Suppleant | 1994-10-03 | 1997-09-15 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1988-10-10 | 1994-10-03 23:59:00 | |
Besvärsnämnden | Ledamot | 1994-10-18 | 1997-09-15 23:59:00 | |
Besvärsnämnden | Ledamot | 1991-10-15 | 1994-10-03 23:59:00 |