Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1975-03-17 | 1976-10-04 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1975-01-27 | 1975-03-16 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1974-12-16 | 1975-01-26 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1974-10-21 | 1974-12-15 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1973-01-10 | 1974-10-20 23:59:00 |