Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1981-12-15 | 1982-10-04 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1981-11-13 | 1981-12-14 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1981-03-15 | 1981-11-12 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1981-02-13 | 1981-03-14 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-12-20 | 1981-02-12 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1979-11-16 | 1979-12-19 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-10-01 | 1979-11-15 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1976-10-04 | 1979-10-01 23:59:00 |
Utrikesutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 1988-11-07 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Europarådets svenska delegation | Ledamot | 1989-03-15 | 1992-04-08 23:59:00 |