Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
EFTA-delegationen | Suppleant | 1994-10-11 | 1994-12-31 23:59:00 | |
EG-delegationen | Suppleant | 1994-10-11 | 1994-12-31 23:59:00 | |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2006-10-02 | 2010-10-04 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2002-09-30 | 2006-10-02 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Trafikutskottet | Ledamot | 2006-10-10 | 2010-10-04 23:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Näringsutskottet | Suppleant | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Näringsutskottet | Suppleant | 1991-10-15 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Lagutskottet | Ledamot | 1993-02-25 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1993-02-24 11:59:00 | |
Valberedningen | Suppleant | 2006-10-02 | 2010-10-04 23:59:00 | |
Valberedningen | Suppleant | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 | |
EES-EFTA delegationen | Suppleant | 1994-10-11 | 1994-12-31 23:59:00 |