Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Suppleant | 1994-10-18 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 1991-09-30 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Justitieutskottet | Ledamot | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Näringsutskottet | Suppleant | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Justitieutskottet | Suppleant | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Suppleant | 1988-11-07 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Riksdagens förvaltningskontor | Ledamot | 1994-10-11 | 1998-10-05 23:59:00 | |
Valberedningen | Ledamot | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 | |
Valberedningen | Suppleant | 1988-10-03 | 1994-10-03 23:59:00 |