Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1986-11-15 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1986-10-15 | 1986-11-14 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-12-19 | 1986-10-14 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1985-11-18 | 1985-12-18 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1985-11-17 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1980-11-13 | 1982-10-04 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1980-05-12 | 1980-11-12 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-10-01 | 1980-05-11 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1976-10-04 | 1979-10-01 23:59:00 |
Kulturutskottet | Suppleant | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Vice ordförande | 1998-10-13 12:00:00 | 2002-09-29 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Ordförande | 1994-10-12 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Ordförande | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Vice ordförande | 1989-02-06 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1988-10-03 12:00:00 | 1989-02-06 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1998-10-20 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 1998-10-20 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1994-10-18 | 1998-10-05 23:59:00 | |
Utrikesnämnden | Suppleant | 1988-10-18 | 1991-09-30 23:59:00 |