Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2002-09-30 | 2006-10-02 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1993-11-22 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1993-10-22 | 1993-11-21 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1993-10-21 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Finansutskottet | Ledamot | 2003-02-20 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 2002-10-24 | 2003-02-19 23:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2002-10-24 | 2003-02-19 23:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 1996-09-24 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1996-09-16 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 1991-09-30 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1989-10-04 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Utbildningsutskottet | Suppleant | 1988-11-23 12:00:00 | 1989-10-04 11:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 2002-10-15 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2000-07-01 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1998-10-20 | 2002-10-14 23:59:00 | |
Riksdagens förvaltningskontor | Suppleant | 1998-10-13 | 2000-06-30 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1996-11-06 | 1998-10-05 23:59:00 |