Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1993-01-12 | 1994-10-03 23:59:00 |
Försvarsutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 1994-12-15 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1994-10-18 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 1993-01-12 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 1996-10-21 | 1996-11-20 23:59:00 | |
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 1995-10-26 | 1995-12-06 23:59:00 |