Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-04 | 1991-09-30 23:59:00 |
Näringsutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 1989-10-09 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 1990-10-04 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1988-11-11 12:00:00 | 1989-10-04 11:59:00 |