Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2002-09-30 | 2006-10-02 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-04-18 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Finansutskottet | Ledamot | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Finansutskottet | Ledamot | 2000-09-19 12:00:00 | 2002-09-29 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1998-10-13 | 2000-09-19 23:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1995-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Finansutskottet | Ledamot | 1995-01-19 12:00:00 | 1995-10-10 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1994-10-11 12:00:00 | 1995-01-18 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 1994-04-18 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 1994-05-20 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Ledamot | 1988-10-20 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1988-10-19 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Riksbanksfullmäktige | Ledamot | 2006-10-17 | 2010-10-19 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 2002-10-15 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Riksbanksfullmäktige | Ledamot | 2002-10-15 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1998-10-20 | 2002-10-14 23:59:00 | |
Riksbanksfullmäktige | Ledamot | 1998-12-02 | 2002-10-14 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 1998-10-20 | 2000-02-07 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1995-02-21 | 1998-10-05 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 1994-10-18 | 1995-11-07 23:59:00 |