Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Finansutskottet | Suppleant | 1994-04-22 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Näringsutskottet | Suppleant | 1993-10-15 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Finansutskottet | Ledamot | 1991-10-08 12:00:00 | 1993-04-22 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Ledamot | 1993-04-23 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1991-10-15 | 1994-10-03 23:59:00 |