Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2018-09-24 | 2019-03-31 23:59:00 |
Utbildningsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 | 2019-03-31 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 2018-10-16 | 2019-03-31 23:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2018-10-16 | 2019-03-31 23:59:00 |