Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
EG-delegationen | Suppleant | 1994-10-11 | 1994-12-31 23:59:00 | |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Justitieutskottet | Suppleant | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Valberedningen | Suppleant | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 1995-11-08 | 1997-09-15 23:59:00 |