Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-04 | 1991-09-30 23:59:00 |
Trafikutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1989-10-04 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Ledamot | 1989-10-04 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Valprövningsnämnden | Suppleant | 1998-12-02 | 1999-11-16 23:59:00 | |
Riksdagens förvaltningskontor | Suppleant | 1990-10-04 | 1991-09-30 23:59:00 |