Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
EG-delegationen | Suppleant | 1993-01-21 | 1994-10-03 23:59:00 | |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1995-10-10 | 1997-04-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1995-01-10 | 1995-10-09 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1995-01-09 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1992-07-01 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1991-10-10 | 1992-06-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Europaparlamentet | Ledamot | 1995-01-01 | 1995-10-10 23:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 1995-10-11 12:00:00 | 1997-04-30 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1995-10-11 12:00:00 | 1997-04-30 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1995-01-15 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1994-10-11 12:00:00 | 1995-01-15 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1992-10-15 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Näringsutskottet | Suppleant | 1991-10-15 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1991-10-10 12:00:00 | 1992-06-30 11:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Suppleant | 1989-02-24 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
EU-nämnden | Suppleant | 1996-02-23 | 1997-04-30 23:59:00 | |
EES-utskottet | Suppleant | 1992-05-26 12:00:00 | 1993-06-04 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1995-10-10 | 1997-04-30 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1994-10-18 | 1995-01-15 23:59:00 | |
EES-utskottet | Suppleant | 1992-05-26 12:00:00 | 1993-06-04 23:59:00 |