Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-04-17 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-10-01 | 1982-10-04 23:59:00 |
Skatteutskottet | Ledamot | 1993-10-07 12:00:00 | 1994-04-17 11:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-04-17 11:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Ledamot | 1991-10-08 12:00:00 | 1992-11-10 11:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Vice ordförande | 1990-10-09 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1988-11-07 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
EES-utskottet | Ledamot | 1992-05-26 12:00:00 | 1993-06-04 23:59:00 | |
EES-utskottet | Ledamot | 1992-05-26 12:00:00 | 1993-06-04 23:59:00 |