Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1990-02-20 | 1991-09-30 23:59:00 |
Skatteutskottet | Suppleant | 1990-03-07 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 1990-03-07 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 1988-11-13 12:00:00 | 1988-12-12 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1988-11-13 12:00:00 | 1988-12-12 11:59:00 |