Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2003-01-01 | 2003-02-06 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 2002-11-15 | 2002-12-31 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2002-09-30 | 2002-11-14 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Finansutskottet | Ledamot | 2003-01-01 | 2003-02-06 23:59:00 | |
Finansutskottet | Ledamot | 2002-10-08 | 2003-02-05 23:59:00 | |
Finansutskottet | Ledamot | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Finansutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1995-10-11 12:00:00 | 1996-09-16 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 1994-10-18 12:00:00 | 1995-10-10 11:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 1992-10-13 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1992-10-13 11:59:00 | |
EU-nämnden | Suppleant | 1998-10-13 | 2000-10-11 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1998-10-20 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 1997-09-25 | 1998-10-05 23:59:00 |