Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1989-05-08 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1986-10-07 | 1988-10-03 23:59:00 |
Finansutskottet | Suppleant | 1989-02-24 12:00:00 | 1989-05-08 11:59:00 |