Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2010-10-04 | 2014-09-29 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2009-08-16 | 2010-10-04 23:59:00 |
Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2010-10-12 | 2014-09-29 23:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2012-11-08 | 2014-09-29 23:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2010-10-12 | 2012-11-07 23:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 2009-10-16 | 2010-10-04 23:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 2009-10-16 | 2010-10-04 23:59:00 |