Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2018-09-24 | 2021-12-16 23:59:00 |
Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Utbildningsutskottet | Suppleant | 2018-10-02 | 2021-12-16 23:59:00 | |
Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 | 2021-01-15 09:00:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 09:00:00 | 2020-09-03 23:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2020-09-03 23:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2020-09-03 23:59:00 | |
EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 09:00:00 | 2021-12-16 23:59:00 |