Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-10-01 | 1982-10-04 23:59:00 |
Konstitutionsutskottet | Vice ordförande | 1994-10-12 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1991-09-30 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1988-10-03 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 1988-10-03 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1979-10-01 12:00:00 | 1982-10-03 11:59:00 | |
Valberedningen | Vice ordförande | 1991-09-30 | 1998-10-05 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1994-10-18 | 1998-10-05 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 1982-10-04 | 1988-10-03 23:59:00 |