Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2002-09-30 | 2006-10-02 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kulturutskottet | Suppleant | 2004-04-29 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Skatteutskottet | Ledamot | 1999-05-04 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1998-10-20 12:00:00 | 2000-04-28 11:59:00 | |
Skatteutskottet | Suppleant | 1998-10-13 12:00:00 | 1999-05-04 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 |