Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-04 | 1991-09-30 23:59:00 |
Försvarsutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 1989-10-04 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 1988-11-11 12:00:00 | 1989-04-18 11:59:00 |