Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2002-09-30 | 2006-10-02 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-10-01 | 1982-10-04 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1976-10-04 | 1979-10-01 23:59:00 |
Justitieutskottet | Ledamot | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 1991-09-30 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Bostadsutskottet | Suppleant | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Bostadsutskottet | Vice ordförande | 1998-10-13 12:00:00 | 2002-09-29 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Vice ordförande | 1994-10-12 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Ledamot | 1991-09-30 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Ledamot | 1988-10-03 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Ledamot | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Ledamot | 1983-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1979-10-01 12:00:00 | 1982-10-03 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1976-10-04 12:00:00 | 1979-09-30 11:59:00 | |
EU-nämnden | Suppleant | 1995-01-19 | 1995-04-19 23:59:00 | |
EES-utskottet | Suppleant | 1992-05-26 12:00:00 | 1993-06-04 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 2002-10-15 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Riksbanksfullmäktige | Ledamot | 2002-10-15 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2002-10-15 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1998-10-20 | 2002-10-14 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1994-10-18 | 1998-10-05 23:59:00 | |
EES-utskottet | Suppleant | 1992-05-26 12:00:00 | 1993-06-04 23:59:00 |