Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1990-07-01 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1988-11-08 | 1989-10-02 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1983-01-01 | 1985-09-30 23:59:00 |
Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 1990-10-04 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Suppleant | 1990-10-15 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Justitieutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1989-10-04 11:59:00 |