Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-06-08 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1988-05-04 | 1988-06-07 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1987-12-25 | 1988-05-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1987-11-25 | 1987-12-24 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1987-06-03 | 1987-11-24 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1987-04-29 | 1987-06-02 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1987-04-28 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Ordförande | 1982-10-04 | 1984-10-02 23:59:00 |