Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Trafikutskottet | Ledamot | 1988-10-03 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 1987-10-06 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1989-10-04 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 |