Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kulturutskottet | Ledamot | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Justitieutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Valprövningsnämnden | Ledamot | 2007-01-18 | 2011-04-05 23:59:00 | |
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Suppleant | 1998-10-21 | 2002-12-18 23:59:00 |