Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1994-10-03 | 1994-10-07 23:59:00 |
Kammaren | Ersättare | Ersättare | 1991-10-05 | 1994-10-03 23:59:00 |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
ESK-delegationen | Ledamot | 1993-01-21 | 1994-10-03 23:59:00 |