Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1990-12-10 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1990-11-10 | 1990-12-09 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1990-11-09 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kulturutskottet | Ledamot | 1990-06-13 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 1990-10-10 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 |