Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1996-06-10 | 1996-09-26 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1996-06-09 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1992-12-17 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1992-11-16 | 1992-12-16 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1992-11-15 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Utbildningsutskottet | Suppleant | 1994-10-18 12:00:00 | 1996-09-16 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1994-10-11 12:00:00 | 1996-09-16 11:59:00 | |
Utbildningsutskottet | Suppleant | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Utbildningsutskottet | Ledamot | 1988-10-03 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 1988-10-03 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Utbildningsutskottet | Ledamot | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Utbildningsutskottet | Ledamot | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 1995-10-26 | 1995-12-06 23:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1994-10-18 | 1996-09-26 23:59:00 | |
Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 1988-10-18 | 1992-10-19 23:59:00 |