Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1989-05-08 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 1988-11-07 12:00:00 | 1989-05-09 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1988-10-27 11:59:00 | |
Lagutskottet | Ledamot | 1988-10-11 | 1989-05-08 23:59:00 |