Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1987-11-01 | 1988-10-03 23:59:00 |
Trafikutskottet | Suppleant | 1990-10-13 12:00:00 | 1990-11-12 11:59:00 | |
Trafikutskottet | Suppleant | 1988-10-13 12:00:00 | 1988-11-15 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Suppleant | 1990-10-13 12:00:00 | 1990-11-12 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Suppleant | 1988-11-07 12:00:00 | 1988-11-15 11:59:00 |