Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1995-01-10 | 1995-10-09 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1995-01-09 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1992-11-28 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1992-10-19 | 1992-11-27 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1992-10-18 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-10-01 | 1982-10-04 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1976-10-04 | 1979-10-01 23:59:00 |
Europaparlamentet | Ledamot | 1995-01-01 | 1995-10-10 23:59:00 | |
Utrikesutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1995-01-18 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Ledamot | 1991-09-30 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1985-09-30 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Europarådets svenska delegation | Ledamot | 1994-10-18 | 1995-10-09 23:59:00 |