Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1991-09-30 | 1994-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-03 | 1991-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1985-09-30 | 1988-10-03 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1982-10-04 | 1985-09-30 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1979-10-01 | 1982-10-04 23:59:00 |
Kulturutskottet | Ledamot | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Vice ordförande | 1994-10-12 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Ledamot | 1991-10-08 12:00:00 | 1994-10-02 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1988-10-03 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1987-10-06 12:00:00 | 1988-10-02 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 1985-09-30 12:00:00 | 1987-10-06 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Suppleant | 1985-09-30 12:00:00 | 1987-10-06 11:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 1982-10-04 12:00:00 | 1985-09-29 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Ledamot | 1981-10-06 12:00:00 | 1982-10-03 11:59:00 | |
Utrikesutskottet | Suppleant | 1979-10-01 12:00:00 | 1981-10-06 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 1979-10-01 12:00:00 | 1980-10-07 11:59:00 | |
Europarådets svenska delegation | Suppleant | 1994-10-18 | 1998-12-01 23:59:00 | |
Europarådets svenska delegation | Suppleant | 1992-04-09 | 1994-10-03 23:59:00 |