Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-02-23 | 1998-10-05 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Ledig | 1998-01-23 | 1998-02-22 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1994-10-03 | 1998-01-22 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1988-10-04 | 1991-09-30 23:59:00 |
Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Socialutskottet | Suppleant | 1994-10-11 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Utbildningsutskottet | Suppleant | 1994-12-15 12:00:00 | 1998-10-04 11:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 1988-10-11 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 1989-10-04 12:00:00 | 1991-09-29 11:59:00 | |
Bostadsutskottet | Suppleant | 1988-10-11 12:00:00 | 1989-10-04 11:59:00 | |
Krigsdelegationen | Ledamot | 1994-10-18 | 1998-10-05 23:59:00 |