Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2006-10-02 | 2010-10-04 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2002-09-30 | 2006-10-02 23:59:00 |
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 1998-10-05 | 2002-09-30 23:59:00 |
Konstitutionsutskottet | Ledamot | 2006-10-10 | 2010-10-04 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 2006-10-24 | 2010-10-04 23:59:00 | |
Finansutskottet | Suppleant | 2003-01-22 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Försvarsutskottet | Suppleant | 2002-10-15 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 2005-08-22 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Trafikutskottet | Suppleant | 2005-09-16 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 2002-10-08 | 2005-06-15 23:59:00 | |
Trafikutskottet | Ledamot | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Konstitutionsutskottet | Suppleant | 1999-01-01 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 1998-10-13 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 2005-06-18 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Lagutskottet | Suppleant | 2002-10-08 | 2003-01-21 23:59:00 | |
Bostadsutskottet | Suppleant | 1998-10-20 | 2002-09-30 23:59:00 | |
Valberedningen | Ledamot | 2006-10-02 | 2010-10-04 23:59:00 |