Organ | Roll | Status | From | Tom |
---|---|---|---|---|
Kammaren | Riksdagsledamot | Tjänstgörande | 2004-07-20 | 2006-10-02 23:59:00 |
Kammaren | Statsrådsersättare | Ersättare | 2002-09-30 | 2004-07-19 23:59:00 |
Kulturutskottet | Ledamot | 2005-10-19 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2002-10-08 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2003-09-25 | 2006-10-02 23:59:00 | |
Kulturutskottet | Suppleant | 2004-05-03 | 2005-10-18 23:59:00 | |
Skatteutskottet | Ledamot | 2002-10-08 | 2004-06-18 23:59:00 |